西电产业处(中国西电集团机电学院多大?)
1. 中国西电集团机电学院多大?
学院总部位于西安西、南二环交汇处,新校区位于西安沣渭新区西电产业园内,共占地201470平方米,学历教育在校生5000余名,交通便利、环境幽雅,具有得天独厚的企业办学优势。
2. 西电建校日期?
西电1931创建
西安电子科技大学
省属公立大学
全国重点大学
西安电子科技大学(XidianUniversity)简称“西电”或“西军电”,是中央部属高校,直属于教育部,为全国重点大学,
由教育部与工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国电子科技集团公司共建,位列国家双一流、2011计划、211工程、985工程优势学科创新平台,
是中国最早的2所国防工业重点军事院校、教育部批准设立的研究生院之一,
先后入选国家集成电路人才培养基地、教育部集成攻关大平台、世界一流网络安全学院、国家示范性微电子学院、
中国人工智能教育联席会、国家示范性软件学院。学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校,
历经中央军委无线电通信学校、华北军区电讯工程专科学校、中国人民革命军事委员会工程学校、中国人民解放军通信工程学院等历史时期。
1958年迁址西安。1966年转为地方建制,更名为西北电讯工程学院;
1988年更名为西安电子科技大学。学校先后隶属中央军委、国防科工委、六机部、四机部、电子工业部、机械电子部、信息产业部,
2000年划转教育部管理。
截至2021年3月,学校有南北两个校区,总占地面积约270公顷,校舍建筑面积130多万平方米,教学科研仪器设备价值13.91亿元;
下设17个二级院部、65个本科专业,有10个博士后科研流动站,14个博士学位授权一级学科,
26个硕士学位授权一级学科;有专任教师2300余名,全职院士3人,
全日制在校生3.6万多人,其中本科生2.2万多人、硕士生1万多人、博士生2407人。
基本信息
中文名 西安电子科技大学
博士点 学术学位授权一级学科14个、学术学位授权二级学科50个、专业学位授权点1个
别名 西电西军电XDU
创立时间
1931年
机构类别
公立大学
机构类型
理工类
机构属性
全国重点大学(1959年入选)
211工程(1996年入选)
北京高科大学联盟(2011年入选)
世界一流学科建设高校(2017年入选)
2011计划(2014年入选)
所属地区
陕西省
主管部门
中华人民共和国教育部
现任领导
党委书记查显友、校长杨宗凯
专职院士
中国科学院院士2人 中国工程院院士1人
本科专业
65个
硕士点
学术学位授权一级学科26个、学术学位授权二级学科101个、专业学位授权点17个
外文名
XidianUniversity
博士后
3. 西电属于西安市教育局管吗?
不归西安市教育局管,归教育部管。
西安电子科技大学(以下简称“学校”)是中国共产党早期创建的学校之一。学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校,先后经历中央军委无线电通信学校、华北军区电讯工程专科学校、中国人民革命军事委员会工程学校、中国人民解放军通信工程学院等办学时期,1958年迁址西安,1959年被中央确定为20所全国重点大学之一。1960年学校更名为中国人民解放军军事电信工程学院,简称“西军电”;1966年转为地方建制,更名为西北电讯工程学院;1988年更名为西安电子科技大学。1998年学校获准成为国家“211工程”重点建设高校。学校先后隶属中央军委、国防科工委、六机部、四机部、电子工业部、机械电子部、信息产业部,2000年划转教育部管理。
4. 西电最牛的几个学院?
西安电子科技大学最牛的三个学院:
1、通信工程学院:通信工程、信息工程、空间信息与数字技术
2、电子工程学院
电子信息工程、电磁场与无线技术、遥感科学与技术、信息对抗技术
3、计算机科学与技术学院(示范性软件学院):计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术、软件工程
5. 西仪属于西电吗?
不是。西仪集团有限责任公司(从属名:西安仪表厂)是我国“一五”期间兴建的国家156项重点建设工程项目之一。1954年筹建,1960年投产,是新中国最早的工业自动化仪器及其成套装置的生产企业。
2007年11月与陕西鼓风机(集团)有限公司重组,2014年后按照实际需要,对产业进行整合,西仪集团有限责任公司(以下简称:西仪集团)将其全部生产经营业务转入西仪股份有限公司。
此后,西仪集团主要负责原西仪历史遗留问题处理等工作,不再从事仪器仪表的科研、生产、销售、服务等工作。
6. 张金栋简介?
张金栋
原福建师范大学党委书记
男,福建省泉州市泉港区(原惠安县)人,研究员,曾任福建师范大学党委书记,福建工程学院国脉信息学院院长。
1976年08月至1982年10月任福建林学院助教。1982年11月至1991年09月任福建林学院教务处干事,校办副主任,
福建林学院整党办副主任(兼),
福建林学院教学总厂厂长(兼),
福建林学院基础科学系党总支副书记、书记,讲师。
1991年10月至1993年07月任中共浦城县委副书记。
1993年05月至1995年11月任福建林学院党委委员、副院长,副研究员。
1995年12月至2000年09月任福建林学院党委书记。
2000年10月至2002年07月任福建师范大学党委副书记、常务副校长。
2002年8月起任福建师范大学党委书记。
2010年4月卸任福建师范大学党委书记。
中共福建省第六届、第七届、第八届代表大会代表。
福建省第八届政协委员、文教卫体委员会副主任,第九届省政协委员,第十届省政协常委。
2012年7月不再担任福建省政协教科文卫体委员会副主任职务;[1]不再担任中国人民政治协商会议第十届福建省委员会常务委员、委员职务[2]
成就荣誉
曾被中共福建省委授予“优秀党务工作者”荣誉称号。
长期在基层工作,从事或分管过教学、师资、研究生、职改、财务、基建、后勤、产业、党建、思政、统战、干部等工作。致力于高校领导艺术和管理科学的研究。就高校的党建与思政、人才队伍与学科建设、学生工作及行政管理等方面发表论文四十余篇。《管无定法、贵在得法》、《刍议高校校、系两级干部队伍建设》等多篇论文被一些大型文集所收录;《论发展商品经济与高校教育改革之关系》等文章多次获省级以上学会优秀论文奖