能源协会与科协(中国能源学家?)
1. 中国能源学家?
中国著名能源动力科学家有很多,举例说明两个人物:吴文、陈学俊。
一、吴文,于1919年8月20日出生于安徽省明光市张八岭镇。兄妹6人,排行第2。父亲吴正林极富天才,是一名中医兼商人。1956年1月,吴文被分配到中国科学院力学研究室任副研究员,与钱学森同在一个研究室工作,全身心投入到社会主义科学事业之中。1960年11月-1979年9月在中国科学院动力所、工程物理所、能源研究所任副研究员、研究员,1979年10月任中国科学院广州能源研究所研究员、副所长,1980年起任中科院能源研究所所长,1984年1月任中国科学院广州分院院长、广东省科学院院长,1986年9月任广东省科协副主席。1996年5月退休,2003年7月12日病逝于广州。
他生前是一名忠诚的中国共产党党员,六届全国人大代表,七届全国政协委员。吴文同志是中国科学院广州能源研究所的第一任所长。当时能源所刚从广东省地热研究室升格为中国科学院的直属研究所,底子薄,力量弱,基础差。吴文同志到任后,夜以继日的工作,很快使能源所各项工作走上轨道,并且使能源所进入了一个快速发展的时期,为此后能源所成长为享有一定知名度的国家级研究所奠定了坚实的基础。
二、陈学俊,于1919年3月5日出生于安徽滁县,2017年7月4日2时26分在西安不幸逝世,享年99岁,是中国热能工程学科的创始人之一、多相流热物理学科的先行者和奠基人。他于上世纪50年代初筹建了中国高校中第一个锅炉专业,开出了锅炉专业的全部课程;筹建了中国高校第一个工程热物理研究所;组建了中国第一个动力工程多相流国家重点实验室,是国内外享有盛誉的能源动力工程专家和教育家,为中国能源动力工程科学事业做出了杰出贡献。
2. 中国能源学家?
中国著名能源动力科学家有很多,举例说明两个人物:吴文、陈学俊。
一、吴文,于1919年8月20日出生于安徽省明光市张八岭镇。兄妹6人,排行第2。父亲吴正林极富天才,是一名中医兼商人。1956年1月,吴文被分配到中国科学院力学研究室任副研究员,与钱学森同在一个研究室工作,全身心投入到社会主义科学事业之中。1960年11月-1979年9月在中国科学院动力所、工程物理所、能源研究所任副研究员、研究员,1979年10月任中国科学院广州能源研究所研究员、副所长,1980年起任中科院能源研究所所长,1984年1月任中国科学院广州分院院长、广东省科学院院长,1986年9月任广东省科协副主席。1996年5月退休,2003年7月12日病逝于广州。
他生前是一名忠诚的中国共产党党员,六届全国人大代表,七届全国政协委员。吴文同志是中国科学院广州能源研究所的第一任所长。当时能源所刚从广东省地热研究室升格为中国科学院的直属研究所,底子薄,力量弱,基础差。吴文同志到任后,夜以继日的工作,很快使能源所各项工作走上轨道,并且使能源所进入了一个快速发展的时期,为此后能源所成长为享有一定知名度的国家级研究所奠定了坚实的基础。
二、陈学俊,于1919年3月5日出生于安徽滁县,2017年7月4日2时26分在西安不幸逝世,享年99岁,是中国热能工程学科的创始人之一、多相流热物理学科的先行者和奠基人。他于上世纪50年代初筹建了中国高校中第一个锅炉专业,开出了锅炉专业的全部课程;筹建了中国高校第一个工程热物理研究所;组建了中国第一个动力工程多相流国家重点实验室,是国内外享有盛誉的能源动力工程专家和教育家,为中国能源动力工程科学事业做出了杰出贡献。
3. 中国能源学家?
中国著名能源动力科学家有很多,举例说明两个人物:吴文、陈学俊。
一、吴文,于1919年8月20日出生于安徽省明光市张八岭镇。兄妹6人,排行第2。父亲吴正林极富天才,是一名中医兼商人。1956年1月,吴文被分配到中国科学院力学研究室任副研究员,与钱学森同在一个研究室工作,全身心投入到社会主义科学事业之中。1960年11月-1979年9月在中国科学院动力所、工程物理所、能源研究所任副研究员、研究员,1979年10月任中国科学院广州能源研究所研究员、副所长,1980年起任中科院能源研究所所长,1984年1月任中国科学院广州分院院长、广东省科学院院长,1986年9月任广东省科协副主席。1996年5月退休,2003年7月12日病逝于广州。
他生前是一名忠诚的中国共产党党员,六届全国人大代表,七届全国政协委员。吴文同志是中国科学院广州能源研究所的第一任所长。当时能源所刚从广东省地热研究室升格为中国科学院的直属研究所,底子薄,力量弱,基础差。吴文同志到任后,夜以继日的工作,很快使能源所各项工作走上轨道,并且使能源所进入了一个快速发展的时期,为此后能源所成长为享有一定知名度的国家级研究所奠定了坚实的基础。
二、陈学俊,于1919年3月5日出生于安徽滁县,2017年7月4日2时26分在西安不幸逝世,享年99岁,是中国热能工程学科的创始人之一、多相流热物理学科的先行者和奠基人。他于上世纪50年代初筹建了中国高校中第一个锅炉专业,开出了锅炉专业的全部课程;筹建了中国高校第一个工程热物理研究所;组建了中国第一个动力工程多相流国家重点实验室,是国内外享有盛誉的能源动力工程专家和教育家,为中国能源动力工程科学事业做出了杰出贡献。
4. 中国能源学家?
中国著名能源动力科学家有很多,举例说明两个人物:吴文、陈学俊。
一、吴文,于1919年8月20日出生于安徽省明光市张八岭镇。兄妹6人,排行第2。父亲吴正林极富天才,是一名中医兼商人。1956年1月,吴文被分配到中国科学院力学研究室任副研究员,与钱学森同在一个研究室工作,全身心投入到社会主义科学事业之中。1960年11月-1979年9月在中国科学院动力所、工程物理所、能源研究所任副研究员、研究员,1979年10月任中国科学院广州能源研究所研究员、副所长,1980年起任中科院能源研究所所长,1984年1月任中国科学院广州分院院长、广东省科学院院长,1986年9月任广东省科协副主席。1996年5月退休,2003年7月12日病逝于广州。
他生前是一名忠诚的中国共产党党员,六届全国人大代表,七届全国政协委员。吴文同志是中国科学院广州能源研究所的第一任所长。当时能源所刚从广东省地热研究室升格为中国科学院的直属研究所,底子薄,力量弱,基础差。吴文同志到任后,夜以继日的工作,很快使能源所各项工作走上轨道,并且使能源所进入了一个快速发展的时期,为此后能源所成长为享有一定知名度的国家级研究所奠定了坚实的基础。
二、陈学俊,于1919年3月5日出生于安徽滁县,2017年7月4日2时26分在西安不幸逝世,享年99岁,是中国热能工程学科的创始人之一、多相流热物理学科的先行者和奠基人。他于上世纪50年代初筹建了中国高校中第一个锅炉专业,开出了锅炉专业的全部课程;筹建了中国高校第一个工程热物理研究所;组建了中国第一个动力工程多相流国家重点实验室,是国内外享有盛誉的能源动力工程专家和教育家,为中国能源动力工程科学事业做出了杰出贡献。
5. 中科大研究生毕业去向及薪酬?
中国科学技术大学的研究生就业形势非常好,毕业后,主要去向是,一是到科研院所从事研究工作。
二是继续升造,读博士。薪酬大约在八千元
6. 中科大研究生毕业去向及薪酬?
中国科学技术大学的研究生就业形势非常好,毕业后,主要去向是,一是到科研院所从事研究工作。
二是继续升造,读博士。薪酬大约在八千元
7. 中科大研究生毕业去向及薪酬?
中国科学技术大学的研究生就业形势非常好,毕业后,主要去向是,一是到科研院所从事研究工作。
二是继续升造,读博士。薪酬大约在八千元
8. 上海石化新一届中层干部?
名单如下:
刘 刚 公司总经理助理
王丽群 公司安全总监
顾超然 公司副总工程师
陈 勇 公司副总工程师
吕向荣 公司副总政工师
李善涛 公司副总工程师
余光贤 董事会秘书室主任、外事办公室主任、法律事务部总经理
徐海燕 董事会秘书室副主任、外事办公室副主任、法律事务部副总经理
纪委(纪检监督部、监事会办公室)
顾道根 公司纪委副书记、纪检监督部部长、监事会办公室主任
盛立新 纪检监督部副部长、监事会办公室副主任(按中层正职管理)
吕向荣 总经理办公室主任(兼)
谢 靖 总经理办公室副主任
姚 瑱 总经理办公室副主任、联合发展办公室主任
李志华 生产部总经理
张利军 生产部副总经理、能源办公室主任
周立新 生产部副总经理
李卫平 生产部副总经理
杨雅婷 财务部总经理
傅和娟 财务部副总经理
黄继玲 财务部副总经理
金 峰 企业管理部总经理
许志福 企业管理部副总经理
彭 琨 人力资源部总经理、党委组织部部长、党委统战部部长、老干部办公室主任
裴建顺 老干部办公室副主任、党委统战部副部长
郭戬夫 人力资源部副总经理、党委组织部副部长
马晓伟 人力资源部副总经理、党委组织部副部长
陈 勇 发展与科技部总经理、工程部总经理(兼)
吴 平 发展与科技部副总经理 (按中层正职管理)
许福标 发展与科技部副总经理、工程部副总经理
张连忠 发展与科技部副总经理
何燕锋 发展与科技部副总经理
赵 锟 发展与科技部副总经理(挂职)
恽 鸿 计划部总经理
王国峰 计划部副总经理 (按中层正职管理)
黄勤卫 设备动力部总经理
钱左华 设备动力部副总经理
诸爱国 设备动力部副总经理、仪控中心总经理、党总支书记(按中层副职管理)
邹立群 设备动力部副总经理
奚志军 仪控中心副总经理、工会(筹)主任
孙旭辉 安全环保部总经理
李 涛 安全环保部副总经理 (按中层正职管理)
孙伟心 安全环保部副总经理
陆连海 安全环保部副总经理
张 枫 审计部总经理
党委办公室(机关党委)
吕向荣 党委办公室主任、机关党委书记(兼)
盛立新 机关纪委书记(兼)
朱玉萍 党委办公室副主任、机关党委副书记、工会主任
胡凤莲 党委宣传部部长、企业文化部部长、《新金山报》总编辑
张旭华 党委宣传部副部长、企业文化部副部长
杨 益 党委宣传部副部长、企业文化部副部长
陈宏军 群众工作部部长、公司工会副主席、科协副主席
陆钰琳 群众工作部副部长、公司团委书记
新材料创新中心(筹)
林生兵 筹备组负责人
炼油部
周国明 总经理兼党委副书记
陈 俊 党委书记兼副总经理
柴元清 副总经理
周 强 副总经理
彭 轶 副总经理
吴运龙 副总经理
夏春风 党委副书记、纪委书记、工会主席
烯烃部
徐建伟 总经理兼党委副书记
张春峰 党委书记兼副总经理、纪委书记、工会主席
俞文元 副总经理
章三林 副总经理
陈 锴 副总经理
代 淼 副总经理
杜学军 副总经理
芳烃部
秦朝晖 副总经理,主持工作
曹祖斌 党委书记兼副总经理
刘祥春 副总经理
钮勤瀚 党委副书记、纪委书记、工会主席
李 翔 副总经理
续 康 副总经理
化工部
周 铭 总经理兼党委副书记
许惠明 党委书记兼副总经理
孙春水 副总经理、精细化工研究所所长
陈国忠 党委副书记、纪委书记、工会(筹)主任
陈 进 副总经理
蒋伟兵 副总经理
腈纶部(碳纤维事业部)
林武民 总经理兼党委副书记
朱阿塔 党委书记兼副总经理、纪委书记、工会主席
金宏伟 副总经理
李 鹏 副总经理、碳纤维事业部副总经理
肖 斌 碳纤维事业部副总经理
涤纶部
沈 伟 总经理兼党委副书记
周建军 党委书记兼副总经理
王为民 党委副书记、纪委书记、工会主席
李 华 副总经理
塑料部
陆秋欢 总经理兼党委副书记
谭晨艳 党委书记兼副总经理(挂职)
常 城 党委副书记、纪委书记、工会主席
周 浩 总工程师、塑料研究所所长
蒋忠辉 副总经理
胡 雄 副总经理
热电部
左进峰 总经理兼党委副书记
宋汝铭 党委书记兼副总经理
杨培青 党委副书记、纪委书记、工会主席
范文军 副总经理
朱霁初 副总经理
公用事业部(海堤管理所)
阮 斌 总经理兼党委副书记、上海石化海堤管理所有限公司执行董事、总经理
徐 红 党委书记兼副总经理、纪委书记、工会(筹)主任
高平毅 副总经理、党委副书记(按中层正职管理),上海石化海堤管理所有限公司常务副总经理
张潇哲 副总经理
陆志君 副总经理
张 伟 副总经理、上海石化海堤管理所有限公司副总经理
物资采购中心
刘 刚 总经理、党委副书记(兼)
孙松青 党委书记兼副总经理
姚云辉 副总经理
销售中心
裴 峰 总经理兼党总支副书记
黄立新 党总支书记兼副总经理、工会主席
李祝荣 副总经理
上海石化投资发展有限公司 (资本运营部)
顾超然 总经理兼党委副书记、资本运营部总经理(兼)
张 颢 党委副书记兼纪委书记、工会主席
白玉华 副总经理、资本运营部副总经理
IT服务中心
刘 巍 总经理、党支部书记
何益权 副总经理
储运部
徐斌元 总经理兼党委副书记
陈道江 党委书记兼副总经理
陈华平 党委副书记、纪委书记、工会主席
顾颂德 副总经理
陈雪非 副总经理(挂职)
环保水务部
仓一华 总经理兼党委副书记
盛德明 党委书记兼副总经理
陆 名 党委副书记、纪委书记、工会主席
雷红权 副总经理
赵海云 副总经理
干希兵 副总经理
质量管理中心
唐建光 总经理、党委书记
严国良 副总经理
汤红威 副总经理
王丽丽 党委副书记、纪委书记、工会主席
统计中心
陈文训 副总经理、党总支副书记,主持工作
李 江 副总经理、工会主席
陆 峰 副总经理
行政事务中心(综治办、信访办、武装部、保安中心、物业公司)
文 斌 总经理、党总支副书记、社会治安综合治理委员会办公室主任、信访办公室主任、人民武装部部长、保安中心主任、物业公司总经理
朱廷波 党总支书记兼副总经理
程譞超 党总支副书记、工会主席、社会治安综合治理委员会办公室副主任、信访办公室副主任、人民武装部副部长、保安中心副主任
蒋懿学 副总经理、物业公司副总经理
培训与交流安置中心(党校、退管办)
李卫东 总经理兼党总支副书记、党校常务副校长、上海市金山社区学院院长、退休管理委员会办公室主任
周 钺 党总支书记兼副总经理、工会主席、党校副校长
吴国魁 副总经理
张 杰 副总经理
中国金山联合贸易有限公司
高 勇 总经理兼党总支副书记
陆慧辉 党总支书记兼副总经理
唐胜利 副总经理、工会主席
高媛媛 副总经理
花益民 副总经理
林晓艳 总会计师
中国石化集团资产经营管理有限公司上海会议中心
温芝清 总经理兼党支部副书记、中国石化集团上海培训中心有限公司执行董事、总经理
寿天明 党支部书记兼副总经理、工会主席、中国石化集团上海培训中心有限公司副总经理
姚永平 副总经理、中国石化集团上海培训中心有限公司副总经理
9. 上海石化新一届中层干部?
名单如下:
刘 刚 公司总经理助理
王丽群 公司安全总监
顾超然 公司副总工程师
陈 勇 公司副总工程师
吕向荣 公司副总政工师
李善涛 公司副总工程师
余光贤 董事会秘书室主任、外事办公室主任、法律事务部总经理
徐海燕 董事会秘书室副主任、外事办公室副主任、法律事务部副总经理
纪委(纪检监督部、监事会办公室)
顾道根 公司纪委副书记、纪检监督部部长、监事会办公室主任
盛立新 纪检监督部副部长、监事会办公室副主任(按中层正职管理)
吕向荣 总经理办公室主任(兼)
谢 靖 总经理办公室副主任
姚 瑱 总经理办公室副主任、联合发展办公室主任
李志华 生产部总经理
张利军 生产部副总经理、能源办公室主任
周立新 生产部副总经理
李卫平 生产部副总经理
杨雅婷 财务部总经理
傅和娟 财务部副总经理
黄继玲 财务部副总经理
金 峰 企业管理部总经理
许志福 企业管理部副总经理
彭 琨 人力资源部总经理、党委组织部部长、党委统战部部长、老干部办公室主任
裴建顺 老干部办公室副主任、党委统战部副部长
郭戬夫 人力资源部副总经理、党委组织部副部长
马晓伟 人力资源部副总经理、党委组织部副部长
陈 勇 发展与科技部总经理、工程部总经理(兼)
吴 平 发展与科技部副总经理 (按中层正职管理)
许福标 发展与科技部副总经理、工程部副总经理
张连忠 发展与科技部副总经理
何燕锋 发展与科技部副总经理
赵 锟 发展与科技部副总经理(挂职)
恽 鸿 计划部总经理
王国峰 计划部副总经理 (按中层正职管理)
黄勤卫 设备动力部总经理
钱左华 设备动力部副总经理
诸爱国 设备动力部副总经理、仪控中心总经理、党总支书记(按中层副职管理)
邹立群 设备动力部副总经理
奚志军 仪控中心副总经理、工会(筹)主任
孙旭辉 安全环保部总经理
李 涛 安全环保部副总经理 (按中层正职管理)
孙伟心 安全环保部副总经理
陆连海 安全环保部副总经理
张 枫 审计部总经理
党委办公室(机关党委)
吕向荣 党委办公室主任、机关党委书记(兼)
盛立新 机关纪委书记(兼)
朱玉萍 党委办公室副主任、机关党委副书记、工会主任
胡凤莲 党委宣传部部长、企业文化部部长、《新金山报》总编辑
张旭华 党委宣传部副部长、企业文化部副部长
杨 益 党委宣传部副部长、企业文化部副部长
陈宏军 群众工作部部长、公司工会副主席、科协副主席
陆钰琳 群众工作部副部长、公司团委书记
新材料创新中心(筹)
林生兵 筹备组负责人
炼油部
周国明 总经理兼党委副书记
陈 俊 党委书记兼副总经理
柴元清 副总经理
周 强 副总经理
彭 轶 副总经理
吴运龙 副总经理
夏春风 党委副书记、纪委书记、工会主席
烯烃部
徐建伟 总经理兼党委副书记
张春峰 党委书记兼副总经理、纪委书记、工会主席
俞文元 副总经理
章三林 副总经理
陈 锴 副总经理
代 淼 副总经理
杜学军 副总经理
芳烃部
秦朝晖 副总经理,主持工作
曹祖斌 党委书记兼副总经理
刘祥春 副总经理
钮勤瀚 党委副书记、纪委书记、工会主席
李 翔 副总经理
续 康 副总经理
化工部
周 铭 总经理兼党委副书记
许惠明 党委书记兼副总经理
孙春水 副总经理、精细化工研究所所长
陈国忠 党委副书记、纪委书记、工会(筹)主任
陈 进 副总经理
蒋伟兵 副总经理
腈纶部(碳纤维事业部)
林武民 总经理兼党委副书记
朱阿塔 党委书记兼副总经理、纪委书记、工会主席
金宏伟 副总经理
李 鹏 副总经理、碳纤维事业部副总经理
肖 斌 碳纤维事业部副总经理
涤纶部
沈 伟 总经理兼党委副书记
周建军 党委书记兼副总经理
王为民 党委副书记、纪委书记、工会主席
李 华 副总经理
塑料部
陆秋欢 总经理兼党委副书记
谭晨艳 党委书记兼副总经理(挂职)
常 城 党委副书记、纪委书记、工会主席
周 浩 总工程师、塑料研究所所长
蒋忠辉 副总经理
胡 雄 副总经理
热电部
左进峰 总经理兼党委副书记
宋汝铭 党委书记兼副总经理
杨培青 党委副书记、纪委书记、工会主席
范文军 副总经理
朱霁初 副总经理
公用事业部(海堤管理所)
阮 斌 总经理兼党委副书记、上海石化海堤管理所有限公司执行董事、总经理
徐 红 党委书记兼副总经理、纪委书记、工会(筹)主任
高平毅 副总经理、党委副书记(按中层正职管理),上海石化海堤管理所有限公司常务副总经理
张潇哲 副总经理
陆志君 副总经理
张 伟 副总经理、上海石化海堤管理所有限公司副总经理
物资采购中心
刘 刚 总经理、党委副书记(兼)
孙松青 党委书记兼副总经理
姚云辉 副总经理
销售中心
裴 峰 总经理兼党总支副书记
黄立新 党总支书记兼副总经理、工会主席
李祝荣 副总经理
上海石化投资发展有限公司 (资本运营部)
顾超然 总经理兼党委副书记、资本运营部总经理(兼)
张 颢 党委副书记兼纪委书记、工会主席
白玉华 副总经理、资本运营部副总经理
IT服务中心
刘 巍 总经理、党支部书记
何益权 副总经理
储运部
徐斌元 总经理兼党委副书记
陈道江 党委书记兼副总经理
陈华平 党委副书记、纪委书记、工会主席
顾颂德 副总经理
陈雪非 副总经理(挂职)
环保水务部
仓一华 总经理兼党委副书记
盛德明 党委书记兼副总经理
陆 名 党委副书记、纪委书记、工会主席
雷红权 副总经理
赵海云 副总经理
干希兵 副总经理
质量管理中心
唐建光 总经理、党委书记
严国良 副总经理
汤红威 副总经理
王丽丽 党委副书记、纪委书记、工会主席
统计中心
陈文训 副总经理、党总支副书记,主持工作
李 江 副总经理、工会主席
陆 峰 副总经理
行政事务中心(综治办、信访办、武装部、保安中心、物业公司)
文 斌 总经理、党总支副书记、社会治安综合治理委员会办公室主任、信访办公室主任、人民武装部部长、保安中心主任、物业公司总经理
朱廷波 党总支书记兼副总经理
程譞超 党总支副书记、工会主席、社会治安综合治理委员会办公室副主任、信访办公室副主任、人民武装部副部长、保安中心副主任
蒋懿学 副总经理、物业公司副总经理
培训与交流安置中心(党校、退管办)
李卫东 总经理兼党总支副书记、党校常务副校长、上海市金山社区学院院长、退休管理委员会办公室主任
周 钺 党总支书记兼副总经理、工会主席、党校副校长
吴国魁 副总经理
张 杰 副总经理
中国金山联合贸易有限公司
高 勇 总经理兼党总支副书记
陆慧辉 党总支书记兼副总经理
唐胜利 副总经理、工会主席
高媛媛 副总经理
花益民 副总经理
林晓艳 总会计师
中国石化集团资产经营管理有限公司上海会议中心
温芝清 总经理兼党支部副书记、中国石化集团上海培训中心有限公司执行董事、总经理
寿天明 党支部书记兼副总经理、工会主席、中国石化集团上海培训中心有限公司副总经理
姚永平 副总经理、中国石化集团上海培训中心有限公司副总经理
10. 中科大研究生毕业去向及薪酬?
中国科学技术大学的研究生就业形势非常好,毕业后,主要去向是,一是到科研院所从事研究工作。
二是继续升造,读博士。薪酬大约在八千元
11. 上海石化新一届中层干部?
名单如下:
刘 刚 公司总经理助理
王丽群 公司安全总监
顾超然 公司副总工程师
陈 勇 公司副总工程师
吕向荣 公司副总政工师
李善涛 公司副总工程师
余光贤 董事会秘书室主任、外事办公室主任、法律事务部总经理
徐海燕 董事会秘书室副主任、外事办公室副主任、法律事务部副总经理
纪委(纪检监督部、监事会办公室)
顾道根 公司纪委副书记、纪检监督部部长、监事会办公室主任
盛立新 纪检监督部副部长、监事会办公室副主任(按中层正职管理)
吕向荣 总经理办公室主任(兼)
谢 靖 总经理办公室副主任
姚 瑱 总经理办公室副主任、联合发展办公室主任
李志华 生产部总经理
张利军 生产部副总经理、能源办公室主任
周立新 生产部副总经理
李卫平 生产部副总经理
杨雅婷 财务部总经理
傅和娟 财务部副总经理
黄继玲 财务部副总经理
金 峰 企业管理部总经理
许志福 企业管理部副总经理
彭 琨 人力资源部总经理、党委组织部部长、党委统战部部长、老干部办公室主任
裴建顺 老干部办公室副主任、党委统战部副部长
郭戬夫 人力资源部副总经理、党委组织部副部长
马晓伟 人力资源部副总经理、党委组织部副部长
陈 勇 发展与科技部总经理、工程部总经理(兼)
吴 平 发展与科技部副总经理 (按中层正职管理)
许福标 发展与科技部副总经理、工程部副总经理
张连忠 发展与科技部副总经理
何燕锋 发展与科技部副总经理
赵 锟 发展与科技部副总经理(挂职)
恽 鸿 计划部总经理
王国峰 计划部副总经理 (按中层正职管理)
黄勤卫 设备动力部总经理
钱左华 设备动力部副总经理
诸爱国 设备动力部副总经理、仪控中心总经理、党总支书记(按中层副职管理)
邹立群 设备动力部副总经理
奚志军 仪控中心副总经理、工会(筹)主任
孙旭辉 安全环保部总经理
李 涛 安全环保部副总经理 (按中层正职管理)
孙伟心 安全环保部副总经理
陆连海 安全环保部副总经理
张 枫 审计部总经理
党委办公室(机关党委)
吕向荣 党委办公室主任、机关党委书记(兼)
盛立新 机关纪委书记(兼)
朱玉萍 党委办公室副主任、机关党委副书记、工会主任
胡凤莲 党委宣传部部长、企业文化部部长、《新金山报》总编辑
张旭华 党委宣传部副部长、企业文化部副部长
杨 益 党委宣传部副部长、企业文化部副部长
陈宏军 群众工作部部长、公司工会副主席、科协副主席
陆钰琳 群众工作部副部长、公司团委书记
新材料创新中心(筹)
林生兵 筹备组负责人
炼油部
周国明 总经理兼党委副书记
陈 俊 党委书记兼副总经理
柴元清 副总经理
周 强 副总经理
彭 轶 副总经理
吴运龙 副总经理
夏春风 党委副书记、纪委书记、工会主席
烯烃部
徐建伟 总经理兼党委副书记
张春峰 党委书记兼副总经理、纪委书记、工会主席
俞文元 副总经理
章三林 副总经理
陈 锴 副总经理
代 淼 副总经理
杜学军 副总经理
芳烃部
秦朝晖 副总经理,主持工作
曹祖斌 党委书记兼副总经理
刘祥春 副总经理
钮勤瀚 党委副书记、纪委书记、工会主席
李 翔 副总经理
续 康 副总经理
化工部
周 铭 总经理兼党委副书记
许惠明 党委书记兼副总经理
孙春水 副总经理、精细化工研究所所长
陈国忠 党委副书记、纪委书记、工会(筹)主任
陈 进 副总经理
蒋伟兵 副总经理
腈纶部(碳纤维事业部)
林武民 总经理兼党委副书记
朱阿塔 党委书记兼副总经理、纪委书记、工会主席
金宏伟 副总经理
李 鹏 副总经理、碳纤维事业部副总经理
肖 斌 碳纤维事业部副总经理
涤纶部
沈 伟 总经理兼党委副书记
周建军 党委书记兼副总经理
王为民 党委副书记、纪委书记、工会主席
李 华 副总经理
塑料部
陆秋欢 总经理兼党委副书记
谭晨艳 党委书记兼副总经理(挂职)
常 城 党委副书记、纪委书记、工会主席
周 浩 总工程师、塑料研究所所长
蒋忠辉 副总经理
胡 雄 副总经理
热电部
左进峰 总经理兼党委副书记
宋汝铭 党委书记兼副总经理
杨培青 党委副书记、纪委书记、工会主席
范文军 副总经理
朱霁初 副总经理
公用事业部(海堤管理所)
阮 斌 总经理兼党委副书记、上海石化海堤管理所有限公司执行董事、总经理
徐 红 党委书记兼副总经理、纪委书记、工会(筹)主任
高平毅 副总经理、党委副书记(按中层正职管理),上海石化海堤管理所有限公司常务副总经理
张潇哲 副总经理
陆志君 副总经理
张 伟 副总经理、上海石化海堤管理所有限公司副总经理
物资采购中心
刘 刚 总经理、党委副书记(兼)
孙松青 党委书记兼副总经理
姚云辉 副总经理
销售中心
裴 峰 总经理兼党总支副书记
黄立新 党总支书记兼副总经理、工会主席
李祝荣 副总经理
上海石化投资发展有限公司 (资本运营部)
顾超然 总经理兼党委副书记、资本运营部总经理(兼)
张 颢 党委副书记兼纪委书记、工会主席
白玉华 副总经理、资本运营部副总经理
IT服务中心
刘 巍 总经理、党支部书记
何益权 副总经理
储运部
徐斌元 总经理兼党委副书记
陈道江 党委书记兼副总经理
陈华平 党委副书记、纪委书记、工会主席
顾颂德 副总经理
陈雪非 副总经理(挂职)
环保水务部
仓一华 总经理兼党委副书记
盛德明 党委书记兼副总经理
陆 名 党委副书记、纪委书记、工会主席
雷红权 副总经理
赵海云 副总经理
干希兵 副总经理
质量管理中心
唐建光 总经理、党委书记
严国良 副总经理
汤红威 副总经理
王丽丽 党委副书记、纪委书记、工会主席
统计中心
陈文训 副总经理、党总支副书记,主持工作
李 江 副总经理、工会主席
陆 峰 副总经理
行政事务中心(综治办、信访办、武装部、保安中心、物业公司)
文 斌 总经理、党总支副书记、社会治安综合治理委员会办公室主任、信访办公室主任、人民武装部部长、保安中心主任、物业公司总经理
朱廷波 党总支书记兼副总经理
程譞超 党总支副书记、工会主席、社会治安综合治理委员会办公室副主任、信访办公室副主任、人民武装部副部长、保安中心副主任
蒋懿学 副总经理、物业公司副总经理
培训与交流安置中心(党校、退管办)
李卫东 总经理兼党总支副书记、党校常务副校长、上海市金山社区学院院长、退休管理委员会办公室主任
周 钺 党总支书记兼副总经理、工会主席、党校副校长
吴国魁 副总经理
张 杰 副总经理
中国金山联合贸易有限公司
高 勇 总经理兼党总支副书记
陆慧辉 党总支书记兼副总经理
唐胜利 副总经理、工会主席
高媛媛 副总经理
花益民 副总经理
林晓艳 总会计师
中国石化集团资产经营管理有限公司上海会议中心
温芝清 总经理兼党支部副书记、中国石化集团上海培训中心有限公司执行董事、总经理
寿天明 党支部书记兼副总经理、工会主席、中国石化集团上海培训中心有限公司副总经理
姚永平 副总经理、中国石化集团上海培训中心有限公司副总经理
12. 上海石化新一届中层干部?
名单如下:
刘 刚 公司总经理助理
王丽群 公司安全总监
顾超然 公司副总工程师
陈 勇 公司副总工程师
吕向荣 公司副总政工师
李善涛 公司副总工程师
余光贤 董事会秘书室主任、外事办公室主任、法律事务部总经理
徐海燕 董事会秘书室副主任、外事办公室副主任、法律事务部副总经理
纪委(纪检监督部、监事会办公室)
顾道根 公司纪委副书记、纪检监督部部长、监事会办公室主任
盛立新 纪检监督部副部长、监事会办公室副主任(按中层正职管理)
吕向荣 总经理办公室主任(兼)
谢 靖 总经理办公室副主任
姚 瑱 总经理办公室副主任、联合发展办公室主任
李志华 生产部总经理
张利军 生产部副总经理、能源办公室主任
周立新 生产部副总经理
李卫平 生产部副总经理
杨雅婷 财务部总经理
傅和娟 财务部副总经理
黄继玲 财务部副总经理
金 峰 企业管理部总经理
许志福 企业管理部副总经理
彭 琨 人力资源部总经理、党委组织部部长、党委统战部部长、老干部办公室主任
裴建顺 老干部办公室副主任、党委统战部副部长
郭戬夫 人力资源部副总经理、党委组织部副部长
马晓伟 人力资源部副总经理、党委组织部副部长
陈 勇 发展与科技部总经理、工程部总经理(兼)
吴 平 发展与科技部副总经理 (按中层正职管理)
许福标 发展与科技部副总经理、工程部副总经理
张连忠 发展与科技部副总经理
何燕锋 发展与科技部副总经理
赵 锟 发展与科技部副总经理(挂职)
恽 鸿 计划部总经理
王国峰 计划部副总经理 (按中层正职管理)
黄勤卫 设备动力部总经理
钱左华 设备动力部副总经理
诸爱国 设备动力部副总经理、仪控中心总经理、党总支书记(按中层副职管理)
邹立群 设备动力部副总经理
奚志军 仪控中心副总经理、工会(筹)主任
孙旭辉 安全环保部总经理
李 涛 安全环保部副总经理 (按中层正职管理)
孙伟心 安全环保部副总经理
陆连海 安全环保部副总经理
张 枫 审计部总经理
党委办公室(机关党委)
吕向荣 党委办公室主任、机关党委书记(兼)
盛立新 机关纪委书记(兼)
朱玉萍 党委办公室副主任、机关党委副书记、工会主任
胡凤莲 党委宣传部部长、企业文化部部长、《新金山报》总编辑
张旭华 党委宣传部副部长、企业文化部副部长
杨 益 党委宣传部副部长、企业文化部副部长
陈宏军 群众工作部部长、公司工会副主席、科协副主席
陆钰琳 群众工作部副部长、公司团委书记
新材料创新中心(筹)
林生兵 筹备组负责人
炼油部
周国明 总经理兼党委副书记
陈 俊 党委书记兼副总经理
柴元清 副总经理
周 强 副总经理
彭 轶 副总经理
吴运龙 副总经理
夏春风 党委副书记、纪委书记、工会主席
烯烃部
徐建伟 总经理兼党委副书记
张春峰 党委书记兼副总经理、纪委书记、工会主席
俞文元 副总经理
章三林 副总经理
陈 锴 副总经理
代 淼 副总经理
杜学军 副总经理
芳烃部
秦朝晖 副总经理,主持工作
曹祖斌 党委书记兼副总经理
刘祥春 副总经理
钮勤瀚 党委副书记、纪委书记、工会主席
李 翔 副总经理
续 康 副总经理
化工部
周 铭 总经理兼党委副书记
许惠明 党委书记兼副总经理
孙春水 副总经理、精细化工研究所所长
陈国忠 党委副书记、纪委书记、工会(筹)主任
陈 进 副总经理
蒋伟兵 副总经理
腈纶部(碳纤维事业部)
林武民 总经理兼党委副书记
朱阿塔 党委书记兼副总经理、纪委书记、工会主席
金宏伟 副总经理
李 鹏 副总经理、碳纤维事业部副总经理
肖 斌 碳纤维事业部副总经理
涤纶部
沈 伟 总经理兼党委副书记
周建军 党委书记兼副总经理
王为民 党委副书记、纪委书记、工会主席
李 华 副总经理
塑料部
陆秋欢 总经理兼党委副书记
谭晨艳 党委书记兼副总经理(挂职)
常 城 党委副书记、纪委书记、工会主席
周 浩 总工程师、塑料研究所所长
蒋忠辉 副总经理
胡 雄 副总经理
热电部
左进峰 总经理兼党委副书记
宋汝铭 党委书记兼副总经理
杨培青 党委副书记、纪委书记、工会主席
范文军 副总经理
朱霁初 副总经理
公用事业部(海堤管理所)
阮 斌 总经理兼党委副书记、上海石化海堤管理所有限公司执行董事、总经理
徐 红 党委书记兼副总经理、纪委书记、工会(筹)主任
高平毅 副总经理、党委副书记(按中层正职管理),上海石化海堤管理所有限公司常务副总经理
张潇哲 副总经理
陆志君 副总经理
张 伟 副总经理、上海石化海堤管理所有限公司副总经理
物资采购中心
刘 刚 总经理、党委副书记(兼)
孙松青 党委书记兼副总经理
姚云辉 副总经理
销售中心
裴 峰 总经理兼党总支副书记
黄立新 党总支书记兼副总经理、工会主席
李祝荣 副总经理
上海石化投资发展有限公司 (资本运营部)
顾超然 总经理兼党委副书记、资本运营部总经理(兼)
张 颢 党委副书记兼纪委书记、工会主席
白玉华 副总经理、资本运营部副总经理
IT服务中心
刘 巍 总经理、党支部书记
何益权 副总经理
储运部
徐斌元 总经理兼党委副书记
陈道江 党委书记兼副总经理
陈华平 党委副书记、纪委书记、工会主席
顾颂德 副总经理
陈雪非 副总经理(挂职)
环保水务部
仓一华 总经理兼党委副书记
盛德明 党委书记兼副总经理
陆 名 党委副书记、纪委书记、工会主席
雷红权 副总经理
赵海云 副总经理
干希兵 副总经理
质量管理中心
唐建光 总经理、党委书记
严国良 副总经理
汤红威 副总经理
王丽丽 党委副书记、纪委书记、工会主席
统计中心
陈文训 副总经理、党总支副书记,主持工作
李 江 副总经理、工会主席
陆 峰 副总经理
行政事务中心(综治办、信访办、武装部、保安中心、物业公司)
文 斌 总经理、党总支副书记、社会治安综合治理委员会办公室主任、信访办公室主任、人民武装部部长、保安中心主任、物业公司总经理
朱廷波 党总支书记兼副总经理
程譞超 党总支副书记、工会主席、社会治安综合治理委员会办公室副主任、信访办公室副主任、人民武装部副部长、保安中心副主任
蒋懿学 副总经理、物业公司副总经理
培训与交流安置中心(党校、退管办)
李卫东 总经理兼党总支副书记、党校常务副校长、上海市金山社区学院院长、退休管理委员会办公室主任
周 钺 党总支书记兼副总经理、工会主席、党校副校长
吴国魁 副总经理
张 杰 副总经理
中国金山联合贸易有限公司
高 勇 总经理兼党总支副书记
陆慧辉 党总支书记兼副总经理
唐胜利 副总经理、工会主席
高媛媛 副总经理
花益民 副总经理
林晓艳 总会计师
中国石化集团资产经营管理有限公司上海会议中心
温芝清 总经理兼党支部副书记、中国石化集团上海培训中心有限公司执行董事、总经理
寿天明 党支部书记兼副总经理、工会主席、中国石化集团上海培训中心有限公司副总经理
姚永平 副总经理、中国石化集团上海培训中心有限公司副总经理