中体产业财务指标变化(方雅丽哪一年出生的?)
中亿财经网
gengxing
2023-07-25 00:27:05
1. 方雅丽哪一年出生的?
1984年5月
方雅丽,女,满族,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京会计专修学院,大专学历。
2003年7月至2006年5月就职于北京中体同方体育科技有限公司,任采购管理员;
2006年6月至2008年1月就职于博林曼克管理咨询有限公司,任客户经理;2014年7月至今就职于地平线,任董事、行政部经理,任期三年。
2. 方雅丽哪一年出生的?
1984年5月
方雅丽,女,满族,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京会计专修学院,大专学历。
2003年7月至2006年5月就职于北京中体同方体育科技有限公司,任采购管理员;
2006年6月至2008年1月就职于博林曼克管理咨询有限公司,任客户经理;2014年7月至今就职于地平线,任董事、行政部经理,任期三年。
3. 方雅丽哪一年出生的?
1984年5月
方雅丽,女,满族,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京会计专修学院,大专学历。
2003年7月至2006年5月就职于北京中体同方体育科技有限公司,任采购管理员;
2006年6月至2008年1月就职于博林曼克管理咨询有限公司,任客户经理;2014年7月至今就职于地平线,任董事、行政部经理,任期三年。
4. 方雅丽哪一年出生的?
1984年5月
方雅丽,女,满族,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京会计专修学院,大专学历。
2003年7月至2006年5月就职于北京中体同方体育科技有限公司,任采购管理员;
2006年6月至2008年1月就职于博林曼克管理咨询有限公司,任客户经理;2014年7月至今就职于地平线,任董事、行政部经理,任期三年。
上一篇:
返回列表